1.FC Eimsbüttel
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Wolfgang-Meyer-Sportanlage (Platz 3) 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie 1.FC Eimsbüttel
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 30.06.2020 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 19.08.2015 | 30.06.2017 | 01 Jahr 10 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 09.07.2015 | 18.08.2015 | 01 Monat 09 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 09.07.2015 | 18.08.2015 | 01 Monat 09 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2013 | 08.07.2015 | 02 Jahre 07 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| - | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||||
| 30.06.2017 | - | 0 | - | - | - | - | |||||
| k. A. | 30.06.2019 | - | 1 | - | - | 1 | 0,00 |