Name im Heimatland: | Jorge Fernando Pinheiro de Jesus |
---|---|
Geb./Alter: | 24.07.1954 (70) |
Geburtsort: | Amadora |
Nationalität: | Portugal |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,58 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Jorge Jesus
Al-Hilal SFC
- Geb./Alter: 24.07.1954 (70)
- Geburtsort: Amadora
- Staatsbürgerschaft: Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,58 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3,00 |
Saudi Pro League | 4 | 4 | - | - | 12 | 3,00 |
Saudi Super Cup | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
AFC Champions League Elite | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Hilal Trainer | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2025 | 60 | 2,82 | ||
Fenerbahce Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 52 | 2,21 | ||
Benfica Trainer | 20/21 (03.08.2020) | 21/22 (28.12.2021) | 83 | 2,11 | ||
Flamengo Trainer | 18/19 (10.06.2019) | 20/21 (17.07.2020) | 62 | 2,37 | ||
Al-Hilal Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.01.2019) | 21 | 2,48 | ||
Sporting Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.06.2018) | 158 | 2,07 | ||
Benfica Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 14/15 (30.06.2015) | 321 | 2,27 | ||
SC Braga Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 48 | 1,77 | ||
Belenenses Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (30.06.2008) | 70 | 1,53 | ||
UD Leiria Trainer | 05/06 (26.09.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 30 | 1,50 | ||
Moreirense FC Trainer | 04/05 (04.04.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 7 | 1,29 | ||
Vit. Guimarães Trainer | 03/04 (08.12.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 22 | 1,23 | ||
CF Estrela Trainer | 01/02 (30.01.2002) | 02/03 (04.03.2003) | 3 | 2,00 | ||
Vitória Setúbal Trainer | 00/01 (03.10.2000) | 01/02 (21.01.2002) | 21 | 0,95 | ||
CF Estrela Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 99/00 (30.06.2000) | 72 | 1,31 | ||
União Madeira Trainer | 97/98 (10.02.1998) | 97/98 (23.03.1998) | - | 0,00 | ||
Felgueiras Trainer | 96/97 (18.02.1997) | 97/98 (12.01.1998) | - | 0,00 | ||
Felgueiras Trainer | 93/94 (14.12.1993) | 95/96 (30.06.1996) | 32 | 1,13 | ||
Amora FC Trainer | 89/90 (19.12.1989) | 92/93 (01.02.1993) | - | 0,00 |